Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. (05418895) je Spolek. Sídlí na adrese Trojdílná 1117/18, 15000 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2016 Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 11. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66754 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05418895 | |
Jméno: | Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 2.11.2016 |
Zapsána dne: | 2.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Trojdílná 1117/18, Praha 15000, Česká republika | 2.11.2016 |
---|
místopředseda | JUDr. Anna Broumová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2023 |
Adresa | Slávy Horníka 252/14, 15000 Praha |
pokladník | Tereza Caklová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2023 |
Adresa | Kačírkova 1016/15, 15800 Praha |
předseda | Martina Hejnalová Neckářová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Pod Kavalírkou 1300/5, 15000 Praha |
předseda | Martina Hejnalová Neckářová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2023 do 15.2.2024 |
Adresa | Plzeňská 312/217b, 15000 Praha |
Předseda | Eva Cermanová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2020 do 2.9.2023 |
Adresa | Tůmova 223/6, 15000 Praha |
Místopředseda | Zdeňka Reichlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2020 do 2.9.2023 |
Adresa | Pod školou 990/9, 15000 Praha |
Pokladník | Ing. Eva Pechová Vejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2020 do 2.9.2023 |
Adresa | U tenisu 351/2, 15000 Praha |
Pokladník | Ing. Barbora Komendová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.2.2020 |
Adresa | Strakatého 917/1, 15000 Praha |
Předseda | Andrea Knight |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.2.2020 |
Adresa | Destinové 937/3, 15000 Praha |
Místopředseda | Ing. Dagmar Trejbalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2016 do 1.2.2020 |
Adresa | Destinové 938/5, 15000 Praha |
IČO: | 05418895 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů při Mateřské škole se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 11. 2016 |
Sídlo: | Trojdílná 1117/18, Praha 15000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |