Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 (75077965) je Spolek. Sídlí na adrese Vocelova 1338/2, 50002 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1665 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75077965 | |
Jméno: | Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vocelova 1338/2, Hradec Králové 50002, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
účetní | Marie Zátková |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2018 |
Adresa | 60, 50327 Praskačka |
člen výboru | Iveta Dočárová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2024 |
Adresa | Gen. Svobody 126, 50304 Černožice |
jednatel | Eva Pechová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 |
Adresa | Na Dubech 51/38, 50341 Hradec Králové |
předseda výboru | Petra Kmoníčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2022 |
Adresa | Ořechová 85/7, 50004 Hradec Králové |
člen výboru | Aleš Pírek |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2021 |
Adresa | J. A. Komenského 433, 54371 Hostinné |
člen výboru | Ladislava Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 do 6.1.2024 |
Adresa | 212, 53342 Živanice |
předseda výboru | Petra Skohoutilová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 22.12.2022 |
Adresa | 18, 50315 Mokrovousy |
člen výboru | Vasyl Chernyshenko |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2017 do 21.12.2021 |
Adresa | Březhradská 148/3, 50332 Hradec Králové |
člen výboru | Zdeňka Špásová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 do 20.12.2019 |
Adresa | Bědovická 276, 50346 Třebechovice pod Orebem |
účetní | Božena Vejvodová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 do 28.12.2018 |
Adresa | 23, 50351 Nepolisy |
člen výboru | Jaroslav Jánský |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 do 20.12.2017 |
Adresa | Nývltova 210, 50303 Smiřice |
předseda výboru | Kateřina Gregorová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2017 do 20.12.2017 |
Adresa | Koutníkova 211/10, 50301 Hradec Králové |
IČO: | 75077965 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů a přátel SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 1. 1993 |
Sídlo: | Vocelova 1338/2, Hradec Králové 50002 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |