SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku (47654601) je Spolek. Sídlí na adrese 293, 73995 Nýdek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 916 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47654601 | |
Jméno: | SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 293, Nýdek 73995, Česká republika | 28.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Nýdek , | 1.1.2014 - 28.4.2016 |
Pokladník | Mgr. Zuzana Čilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Beskydská 722, 73961 Třinec |
Předseda výboru | Darja Gallová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | 1212, 73995 Bystřice |
Místopředseda výboru | Sylvie Kantorová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | 660, 73995 Nýdek |
Pokladník | Mgr. Zuzana Čilová |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 do 28.2.2024 |
Adresa | Palackého 396, 73961 Třinec |
Místopředseda výboru | Ing. Roman Cieslar |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 10.12.2022 |
Adresa | 385, 73995 Nýdek |
Předseda výboru | Petra Fizková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 10.12.2022 |
Adresa | 36, 73995 Nýdek |
Pokladník | Mgr. Zuzana Čilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2022 do 10.12.2022 |
Adresa | Palackého 396, 73961 Třinec |
Pokladník | Mgr. Zuzana Čilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2018 do 5.10.2022 |
Adresa | 50, 73995 Nýdek |
Pokladník | Ing. Květoslava Stryczková |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2016 do 1.8.2018 |
Adresa | 441, 73995 Nýdek |
IČO (identifikační číslo): | 47654601 |
---|---|
Jméno: | SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 293, Nýdek 73995 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Darja Gallová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Sylvie Kantorová |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Zuzana Čilová |
IČO: | 47654601 |
---|---|
Firma: | SPOLEK rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Nýdek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 11. 1991 |
Sídlo: | 293, Nýdek 73995 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |