Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové (45239231) je Spolek. Sídlí na adrese Marie Pujmanové 1151/17, 73601 Havířov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1400 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45239231 | |
Jméno: | Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marie Pujmanové 1151/17, Havířov 73601, Česká republika | 16.4.2021 |
---|---|---|
Adresa: | , Havířov , | 1.1.2014 - 16.4.2021 |
Předseda | Květa Hypšová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | Šípková 1182/9, 73601 Havířov |
předseda | Kateřina Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2023 do 25.10.2023 |
Adresa | Nádražní 2681/56, 70200 Ostrava |
předseda | Kateřina Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2021 do 30.8.2023 |
Adresa | Emy Destinnové 1168/1b, 73601 Havířov |
předseda | Kateřina Hubinská Kotalíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2021 do 29.12.2021 |
Adresa | Emy Destinnové 1168/1b, 73601 Havířov |
předseda | Mgr. Zdislav Krokosz |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2016 do 8.10.2020 |
Adresa | Lidická 1155/56, 73601 Havířov |
IČO: | 45239231 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Havířov-Šumbark, M.Pujmanové |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Havířov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 6. 1992 |
Sídlo: | Marie Pujmanové 1151/17, Havířov 73601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |