Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci (48896420) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese U Stadionu 538, 59501 Velká Bíteš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 27038 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48896420 | |
Jméno: | SRPŠ při II. mateřské škole | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 80 Cm 13/2017-3 ze dne 14.3.2017 byl zrušen spolek Unie rodičů ČR, IČ: 613 86 766 a jmenována likvidátorka JUDr. Dagmar Mixová. Usnesení nabylo právní moci ve výroku I. dne 18.4.2017 a ve výroku II. - IV. dne 4.5.2017. Podle § 230 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. | 25.7.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Stadionu 538, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Mgr. Jitka Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2022 |
Adresa | U Stadionu 474, 59501 Velká Bíteš |
Člen výboru | Mgr. Naděžda Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2022 |
Adresa | Návrší 270, 59501 Velká Bíteš |
Místopředseda výboru | Zuzana Matějů |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2022 |
Adresa | Nová čtvrť 354, 59501 Velká Bíteš |
Místopředseda výboru | Mgr. Lenka Zavadilová |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2022 do 16.11.2022 |
Adresa | Sadová 507, 59501 Velká Bíteš |
Předseda výboru | Ing.Bc. Josef Chytka |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2019 do 8.1.2022 |
Adresa | Nová čtvrť 345, 59501 Velká Bíteš |
Místopředseda výboru | Mgr. Jitka Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2019 do 8.1.2022 |
Adresa | U Stadionu 474, 59501 Velká Bíteš |
Člen výboru | Mgr. Naděžda Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2019 do 8.1.2022 |
Adresa | Návrší 270, 59501 Velká Bíteš |
Člen výboru | Mgr. Naděžda Burianová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 23.3.2019 |
Adresa | Návrší 270, 59501 Velká Bíteš |
Místopředseda výboru | Mgr. Petra Pařilová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 23.3.2019 |
Adresa | 87, 59501 Velká Bíteš |
Předseda výboru | Mgr. Kateřina Fišová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2017 do 23.3.2019 |
Adresa | Za školou 577, 59501 Velká Bíteš |
IČO: | 48896420 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538 v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velká Bíteš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 3. 1995 |
Sídlo: | U Stadionu 538, Velká Bíteš 59501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |