Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce (62031970) je Spolek. Sídlí na adrese nábř. Svobody 306, 57201 Polička. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 699 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62031970 | |
Jméno: | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nábř. Svobody 306, Polička 57201, Česká republika | 14.5.2019 |
---|---|---|
Adresa: | , Polička , | 1.1.2014 - 14.5.2019 |
hospodářka | Bc. Marie Balášová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2024 |
Adresa | Heydukova 157, 57201 Polička |
předseda spolku | Mgr. Martin Klepárník Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 |
Adresa | 64, 57201 Polička |
místopředseda spolku | Jan Král |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.2021 |
Adresa | Sídliště Hegerova 935, 57201 Polička |
hospodářka | Martina Válková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2021 do 3.5.2024 |
Adresa | 91, 56994 Telecí |
hospodářka | Martina Válková |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 11.12.2021 |
Adresa | 89, 56993 Korouhev |
předseda | Petr Cihlář |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 9.12.2021 |
Adresa | Václavská 101, 57201 Polička |
místopředseda | Mgr. Martin Klepárník Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 9.12.2021 |
Adresa | 64, 57201 Polička |
IČO (identifikační číslo): | 62031970 |
---|---|
Jméno: | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 20. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | nábř. Svobody 306, Polička 57201 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Klepárník Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jan Král |
Člen statutárního orgánu: | Marie Balášová |
IČO: | 62031970 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu v Poličce |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Polička |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 11. 1991 |
Sídlo: | nábř. Svobody 306, Polička 57201 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |