Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. (22761594) je Spolek. Sídlí na adrese Březinova 4041/113, 58601 Jihlava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 16167 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22761594 | |
Jméno: | Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březinova 4041/113, Jihlava 58601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předsedkyně spolku | Tereza Kliková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2019 |
Adresa | Kollárova 1447/18, 58601 Jihlava |
předsedkyně spolku | Mgr. Jana Nekvindová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2018 do 27.7.2019 |
Adresa | Nad Řekou 932/11, 58601 Jihlava |
předsedkyně spolku | Mgr. Jana Nekvindová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 28.3.2018 |
Adresa | Březinova 4055/127, 58601 Jihlava |
předsedkyně spolku | Mgr. Jana Nekvindová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 28.3.2018 |
Adresa | Březinova 4055/127, 58601 Jihlava |
IČO: | 22761594 |
---|---|
Firma: | Spolek rodičů a dětí při MŠ Březinova 113, Jihlava, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jihlava |
Základní územní jednotka: | Jihlava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 12. 2011 |
Sídlo: | Březinova 4041/113, Jihlava 58601 |
---|
Činnosti ostatních organizací j. n. |