Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. (11869101) je Spolek. Sídlí na adrese 25, 38291 Malonty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 2021 Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11869101 | |
Jméno: | Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 15.10.2021 |
Zapsána dne: | 15.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 25, Malonty 38291, Česká republika | 15.10.2021 |
---|
člen výkonné rady | Růžena Šandová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 |
Adresa | Dlouhá 134, 38241 Kaplice |
Předseda spolku | Bernhard Riepl |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | Míru 754, 38241 Kaplice |
člen výkonné rady | Pavel Halada |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2022 |
Adresa | 1, 39821 Kestřany |
člen výkonné rady | Helga Grimmová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | Táboritská 1103, 37901 Třeboň |
člen výkonné rady | Ing. Ludmila Kořínková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2023 |
Adresa | 140, 38241 Soběnov |
člen výkonné rady | Martin Polák |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 do 5.5.2023 |
Adresa | Riegrova 1802/13, 37001 České Budějovice |
člen výkonné rady | Karla Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2023 do 5.5.2023 |
Adresa | 33, 38241 Kaplice |
člen výkonné rady | Karla Kašparová |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 do 10.2.2023 |
Adresa | Tyršova 413, 37501 Týn nad Vltavou |
Předseda výkonné rady | Pavel Halada |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 do 8.11.2022 |
Adresa | 1, 39821 Kestřany |
člen výkonné rady | Bernhard Riepl |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2021 do 8.11.2022 |
Adresa | Míru 754, 38241 Kaplice |
IČO: | 11869101 |
---|---|
Firma: | Spolek pro záchranu fary v Malontech, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Malonty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 10. 2021 |
Sídlo: | 25, Malonty 38291 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |