Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. (10698540) je Spolek. Sídlí na adrese Lublaňská 267/12, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 4. 2021 Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 4. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 74657 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10698540 | |
Jméno: | Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 27.4.2021 |
Zapsána dne: | 27.4.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lublaňská 267/12, Praha 12000, Česká republika | 23.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 715/15, Praha 11000, Česká republika | 27.4.2021 - 23.4.2022 |
Místopředseda výboru | Ing. Luděk Vavřínek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Mohylová 1966/8, 15500 Praha |
Místopředseda výboru | Mgr. Zdeněk Třískala |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 |
Adresa | Jahodová 2889/42, 10600 Praha |
Předseda výboru | JUDr. Miloslav Chadim |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 |
Adresa | Dřevěná 641/6, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | JUDr. Miloslav Chadim |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2022 do 30.11.2022 |
Adresa | Na Třešňovce 612/4, 35301 Mariánské Lázně |
Předseda výboru | JUDr. Miloslav Chadim |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2021 do 12.1.2022 |
Adresa | Hlavní třída 277/11, 35301 Mariánské Lázně |
IČO: | 10698540 |
---|---|
Firma: | Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 27. 4. 2021 |
Sídlo: | Lublaňská 267/12, Praha 12000 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |