Spolek Přátel Vidova, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek Přátel Vidova, z.s. (26994534) je Spolek. Sídlí na adrese 309, 37007 Vidov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek Přátel Vidova, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek Přátel Vidova, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek Přátel Vidova, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 4063 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26994534 | |
Jméno: | Spolek Přátel Vidova, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 168, Vidov 37007, Česká republika | 31.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 309, Vidov 37007, Česká republika | 27.9.2022 - 31.1.2023 |
Adresa: | 34, Vidov 37007, Česká republika | 1.1.2014 - 27.9.2022 |
předseda výboru | Ing. Tomáš Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | 34, 37007 Vidov |
člen výboru | Romana Šedivá |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | 34, 37007 Vidov |
člen výboru | Michal Kutiš |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | 29, 37007 Vidov |
člen výboru | Mgr. Miroslav Kruba |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | 50, 37007 Vidov |
člen výboru | Vladimír Čada |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2022 |
Adresa | 97, 37007 Vidov |
IČO: | 26994534 |
---|---|
Firma: | Spolek Přátel Vidova, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Vidov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 3. 2005 |
Sídlo: | 309, Vidov 37007 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |