Spolek přátel lesa Ondřejovsko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek přátel lesa Ondřejovsko (02299143) je Spolek. Sídlí na adrese Humna I 304, 76316 Fryšták. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek přátel lesa Ondřejovsko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek přátel lesa Ondřejovsko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek přátel lesa Ondřejovsko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 17880 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02299143 | |
Jméno: | Spolek přátel lesa Ondřejovsko | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Humna I 304, Fryšták 76316, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Rudolf Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Komenského 294, 76316 Fryšták |
Místopředseda | Vladislav Slaměna |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Ke Skalce 13, 76316 Fryšták |
člen výboru | Lubomír Fröhlich |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Zlínská 232, 76316 Fryšták |
finanční hospodář | Dana Drábková |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | 116, 76316 Fryšták |
člen výboru | Ing. Petr Slaměna |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Ke Skalce 290, 76316 Fryšták |
Předseda výboru | Radomír Vyskup |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 do 30.6.2023 |
Adresa | Humna I 304, 76316 Fryšták |
Místopředseda výboru | Ladislav Slaměna |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 do 30.6.2023 |
Adresa | Ke Skalce 13, 76316 Fryšták |
Finanční hospodář | Ing. Pavel Dohnal |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 do 30.6.2023 |
Adresa | Komenského 280, 76316 Fryšták |
IČO: | 02299143 |
---|---|
Firma: | Spolek přátel lesa Ondřejovsko |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Fryšták |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 11. 2013 |
Sídlo: | Humna I 304, Fryšták 76316 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |