Spolek Ouhele pod Čepicí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek Ouhele pod Čepicí (17364311) je Spolek. Sídlí na adrese 65, 34506 Nová Ves. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2022 Spolek Ouhele pod Čepicí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek Ouhele pod Čepicí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek Ouhele pod Čepicí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 18. 8. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10153 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 17364311 | |
Jméno: | Spolek Ouhele pod Čepicí | |
Právní forma: | Spolek | 18.8.2022 |
Zapsána dne: | 18.8.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Nová Ves 34506, Česká republika | 18.8.2022 |
---|
místopředseda | Ing. Pavel Podráský |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2023 |
Adresa | 28, 34506 Nová Ves |
Předseda | Bc. Šárka Kraftová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 |
Adresa | 34, 34506 Nová Ves |
Místopředseda | Lenka Hudcová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2022 do 29.4.2023 |
Adresa | Chodské náměstí 75, 34401 Domažlice |
Místopředseda | Lenka Hudcová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2022 do 2.12.2022 |
Adresa | 60, 34506 Nová Ves |
IČO: | 17364311 |
---|---|
Firma: | Spolek Ouhele pod Čepicí |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Nová Ves |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 8. 2022 |
Sídlo: | 65, Nová Ves 34506 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |