Spolek miroslavských vinařů, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek miroslavských vinařů, z.s. (01619861) je Spolek. Sídlí na adrese Radniční 595/3, 67172 Miroslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek miroslavských vinařů, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek miroslavských vinařů, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek miroslavských vinařů, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 17441 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01619861 | |
Jméno: | Spolek miroslavských vinařů, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Radniční 595/3, Miroslav 67172, Česká republika | 16.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 34/11, Miroslav 67172, Česká republika | 1.1.2014 - 16.2.2021 |
předseda | Vladimír Ruibar |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2023 |
Adresa | A. Zápotockého 1232/4, 67172 Miroslav |
místopředseda | Martin Stix |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2023 |
Adresa | Malinovského 792/14, 67172 Miroslav |
předseda | Vladimír Ruibar |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | A. Zápotockého 1232/4, 67172 Miroslav |
místopředseda | Zdeněk Krontorád |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | Kostelní 187/6, 67172 Miroslav |
předseda | Vladimír Ruibar |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 13.4.2022 |
Adresa | A. Zápotockého 1232/4, 67172 Miroslav |
místopředseda | Zdeněk Krontorád |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2018 do 13.4.2022 |
Adresa | Kostelní 187/6, 67172 Miroslav |
místopředseda | Vladimír Ruibar |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | A. Zápotockého 1232/4, 67172 Miroslav |
předseda | Karel Benesch |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | Husova 34/11, 67172 Miroslav |
předseda | Karel Benesch |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | Husova 34/11, 67172 Miroslav |
místopředseda | Vladimír Ruibar |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 19.7.2018 |
Adresa | A. Zápotockého 1232/4, 67172 Miroslav |
IČO: | 01619861 |
---|---|
Firma: | Spolek miroslavských vinařů, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Miroslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 4. 2013 |
Sídlo: | Radniční 595/3, Miroslav 67172 |
---|
Činnosti profesních organizací |