Spolek La Selva má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek La Selva (09088580) je Spolek. Sídlí na adrese 94, 68341 Chvalkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 5. 2020 Spolek La Selva má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek La Selva nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek La Selva na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 5. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 26899 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09088580 | |
Jméno: | Spolek La Selva | |
Právní forma: | Spolek | 8.5.2020 |
Zapsána dne: | 8.5.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 94, Chvalkovice 68341, Česká republika | 29.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Bělohorská 4441/147a, Brno 63600, Česká republika | 8.5.2020 - 29.8.2020 |
místopředseda výboru | Ing. Ludmila Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2020 |
Adresa | 94, 68341 Chvalkovice |
člen výboru | Bc. Martina Zelená |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2023 |
Adresa | Masarykova 256, 76805 Koryčany |
předseda výboru | Milan Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2020 |
Adresa | Truby 2202, 56002 Česká Třebová |
člen výboru | Bc. Martina Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 do 8.9.2023 |
Adresa | Masarykova 256, 76805 Koryčany |
člen výboru | Bc. Martina Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2020 do 11.8.2023 |
Adresa | Na Návsi 59, 66451 Kobylnice |
člen výboru | Bc. Martina Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2020 do 29.8.2020 |
Adresa | Bělohorská 4441/147a, 63600 Brno |
místopředseda výboru | Ing. Ludmila Kuklínková |
---|---|
Ve funkci | od 8.5.2020 do 25.6.2020 |
Adresa | Bělohorská 4441/147a, 63600 Brno |
IČO: | 09088580 |
---|---|
Firma: | Spolek La Selva |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Chvalkovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 8. 5. 2020 |
Sídlo: | 94, Chvalkovice 68341 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |