Spolek Jezírek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek Jezírek (27043240) je Spolek. Sídlí na adrese 12, 29401 Bakov nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek Jezírek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek Jezírek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek Jezírek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 17056 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27043240 | |
Jméno: | Občanské sdružení Jezírek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Bakov nad Jizerou 29401, Česká republika | 20.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 16, Bakov nad Jizerou 29401, Česká republika | 1.1.2014 - 20.1.2023 |
Předseda výboru | Ing. Hana Panýrová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | 1, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Kristýna Koliášová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | 3, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Ing. Martina Zajícová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | 9, 29501 Ptýrov |
Člen výboru | Josef Koliáš |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | 3, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Petr Klapač |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | 3, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Mgr. Kateřina Bosáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | Jilemnického 1125, 29301 Mladá Boleslav |
Člen výboru | Kristýna Skladanová Kalambová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 41, 29401 Bakov nad Jizerou |
Člen výboru | Kristýna Skladanová Kalambová |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 do 1.11.2023 |
Adresa | Boženy Němcové 450, 29501 Mnichovo Hradiště |
předseda | Hana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2022 do 20.1.2023 |
Adresa | 16, 29401 Bakov nad Jizerou |
člen výboru | Pavlína Koliášová |
---|---|
Ve funkci | od 28.10.2022 do 20.1.2023 |
Adresa | S. K. Neumanna 911, 29501 Mnichovo Hradiště |
IČO: | 27043240 |
---|---|
Firma: | Spolek Jezírek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Bakov nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 22. 9. 2006 |
Sídlo: | 12, Bakov nad Jizerou 29401 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |