Spolek Epigram má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek Epigram (06076441) je Spolek. Sídlí na adrese Ovčín 198, 58001 Havlíčkův Brod. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2017 a je stále aktivní. Spolek Epigram má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Spolek Epigram nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek Epigram na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 16. 5. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11285 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06076441 | |
Jméno: | Spolek Epigram | |
Právní forma: | Spolek | 16.5.2017 |
Zapsána dne: | 16.5.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ovčín 198, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika | 16.5.2017 |
---|
předseda výkonného výboru | Bc Michaela Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2023 |
Adresa | U Stadionu 2111, 58001 Havlíčkův Brod |
místopředseda výkonného výboru | Monika Hermannová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2023 |
Adresa | 73, 58001 Havlíčkův Brod |
jednatel | Mgr. Vít Vodrážka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2023 |
Adresa | Ovčín 198, 58001 Havlíčkův Brod |
jednatel | Mgr. Vít Vodrážka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 2.8.2023 |
Adresa | Ovčín 198, 58001 Havlíčkův Brod |
místopředseda výkonného výboru | Monika Hermannová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 2.8.2023 |
Adresa | 73, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda výkonného výboru | Bc. Michaela Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2020 do 2.8.2023 |
Adresa | U Stadionu 2111, 58001 Havlíčkův Brod |
předseda výkonného výboru | Bc. Michaela Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2017 do 1.10.2020 |
Adresa | Žižkova 1146, 58001 Havlíčkův Brod |
IČO (identifikační číslo): | 06076441 |
---|---|
Jméno: | Spolek Epigram |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 16. 5. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ovčín 198, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 5. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Vít Vodrážka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Monika Hermannová |
Člen statutárního orgánu: | Michaela Krpálková |
IČO: | 06076441 |
---|---|
Firma: | Spolek Epigram |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Havlíčkův Brod |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 5. 2017 |
Sídlo: | Ovčín 198, Havlíčkův Brod 58001 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |