Spolek divadelních ochotníků v Braníku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek divadelních ochotníků v Braníku (63828693) je Spolek. Sídlí na adrese K Libuši 3/26, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Spolek divadelních ochotníků v Braníku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek divadelních ochotníků v Braníku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek divadelních ochotníků v Braníku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 681 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63828693 | |
Jméno: | Spolek divadelních ochotníků v Braníku | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Libuši 3/26, Praha 14800, Česká republika | 19.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Branická 411/63, Praha 14700, Česká republika | 1.1.2014 - 19.3.2021 |
Předseda | Ing. Martin Kvasnička |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2021 |
Adresa | Za pruhy 1544/6, 14000 Praha |
Místopředseda | Jana Pecharová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2021 |
Adresa | Na Klouzavce 199, 26718 Hlásná Třebaň |
Jednatel | Mgr Daniela Fišerová |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2023 |
Adresa | V závitu 331/8, 14700 Praha |
Jednatel | Mgr Daniela Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2021 do 14.6.2023 |
Adresa | V závitu 331/8, 14700 Praha |
IČO: | 63828693 |
---|---|
Firma: | Spolek divadelních ochotníků v Braníku |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 6. 1990 |
Sídlo: | K Libuši 3/26, Praha 14800 |
---|
Scénická umění |