Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" (06312845) je Spolek. Sídlí na adrese Havelská 508/9, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2017 a je stále aktivní. Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 8. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 68880 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06312845 | |
Jméno: | Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.8.2017 |
Zapsána dne: | 1.8.2017 | |
Členská schůze spolku Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. rozhodla dne 23.9.2022 o jeho zrušení ke dni 31.12.2022. Tímto dnem vstoupil spolek do likvidace. Likvidátor spolku Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. v likvidaci tímto vyzývá věřitele spolku, aby přihlásili své pohledávky, které mají za spolkem Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 28.1.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havelská 508/9, Praha 11000, Česká republika | 1.8.2017 |
---|
předseda předsednictva | Václava Boušková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 |
Adresa | 1, 28522 Bohdaneč |
člen předsednictva | Ing. Barbora Králová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 |
Adresa | 133, 25208 Buš |
člen předsednictva | Josef Kincl |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 |
Adresa | 8, 79344 Horní Město |
člen předsednictva | MVDr. Josef Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 |
Adresa | Osvoboditelů 790/77, 68323 Ivanovice na Hané |
člen předsednictva | Michaela Vinčálková |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2020 |
Adresa | 89, 50364 Měník |
člen předsednictva | Karel Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 7.12.2022 |
Adresa | Brněnská 346, 69163 Velké Němčice |
člen předsednictva | Miloslav Perníček |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 5.5.2021 |
Adresa | 1, 25756 Neveklov |
člen předsednictva | Michaela Kubištová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 10.6.2020 |
Adresa | 89, 50364 Měník |
člen | Barbora Kubištová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2018 do 15.8.2018 |
Adresa | 89, 50364 Měník |
člen | Ing. Barbora Králová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 15.8.2018 |
Adresa | 133, 25208 Buš |
předseda | Václava Boušková |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 15.8.2018 |
Adresa | 1, 28522 Bohdaneč |
člen | Barbora Kubištová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 17.2.2018 |
Adresa | 34, 50401 Humburky |
člen | Barbora Kubištová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2017 do 17.2.2018 |
Adresa | 34, 50401 Humburky |
IČO (identifikační číslo): | 06312845 |
---|---|
Jméno: | Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 1. 8. 2017 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Havelská 508/9, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 6. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | MVDr. Josef Lysák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Václava Boušková |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Perníček |
Člen statutárního orgánu: | Karel Růžička |
Člen statutárního orgánu: | Josef Kincl |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Barbora Králová Ph.D. |
Člen statutárního orgánu: | Michaela Vinčálková |
IČO: | 06312845 |
---|---|
Firma: | Spolek chovatelů českého teplokrevného koně, z.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 8. 2017 |
Sídlo: | Havelská 508/9, Praha 11000 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |