Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. (26653338) je Spolek. Sídlí na adrese 6, 38222 Hořice na Šumavě. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3841 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26653338 | |
Jméno: | Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Hořice na Šumavě 38222, Česká republika | 12.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 39, Hořice na Šumavě 38222, Česká republika | 16.1.2016 - 12.4.2019 |
Adresa: | 143, Hořice na Šumavě 38222, Česká republika | 1.1.2014 - 16.1.2016 |
Místopředseda představenstva | Mgr Vladimíra Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | 85, 38222 Hořice na Šumavě |
člen představenstva | Anna Litvanová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Nový Křenov 132, 38221 Kájov |
člen představenstva | Ing Lenka Indrová |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | 11, 38222 Hořice na Šumavě |
člen představenstva | Renata Vodičková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | 14, 38232 Mirkovice |
člen představenstva | Roman Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Pihlov 44, 38226 Horní Planá |
účetní představenstva | Eliška Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Pihlov 44, 38226 Horní Planá |
Předseda představenstva | Miroslav Kutlák |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | 143, 38222 Hořice na Šumavě |
Předseda spolku | Miloš Pimpara |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | Boletická 162, 38221 Kájov |
Místopředseda spolku | Mgr. Vladimíra Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | 85, 38222 Hořice na Šumavě |
Člen představenstva - účetní | Ing. Petra Chadtová |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | A. Stiftera 267, 38226 Horní Planá |
Člen představenstva | Eliška Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | Pihlov 44, 38226 Horní Planá |
Člen představenstva | Miroslav Kutlák |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | 143, 38222 Hořice na Šumavě |
Člen představenstva | Roman Jeřábek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | Pihlov 44, 38226 Horní Planá |
Člen představenstva | Jiří Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | 85, 38222 Hořice na Šumavě |
IČO: | 26653338 |
---|---|
Firma: | Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Hořice na Šumavě |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 2. 2004 |
Sídlo: | 6, Hořice na Šumavě 38222 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |