Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" (47150793) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ve Vrbině 592/1, 79401 Krnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 1992 Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 7. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3772 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47150793 | |
Jméno: | Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.7.1992 |
Zapsána dne: | 30.7.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti : Usnesením Krajského soudu v Ostravě j.č. 29Cm 56/2011-10 ze dne 05.12.2011, které nabylo právní moci dne 14.01.2012, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 9.2.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ve Vrbině 592/1, Krnov 79401, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Ve Vrbině 1, Krnov 79401, Česká republika | 12.4.2012 - 24.11.2015 |
Adresa: | Vrbina 1, Krnov 79411, Česká republika | 30.7.1992 - 12.4.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
truhlářství | 30.7.1992 - 24.11.2010 |
Jednatel | Ing. Vítězslav Jurášek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Budovatelů 2088/15, 79401 Krnov |
Jednatel | Ing. Ivo Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 |
Adresa | Heřmanova 1208/4, 17000 Praha |
Jednatel | Jiří Schlinger |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 24.1.2022 |
Adresa | Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov |
jednatel | Jiří Schlinger |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1992 do 24.11.2015 |
Adresa | Zámecké nám. 2, Krnov |
jednatel | Ing. Ivo Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Puškinova 40, Krnov |
jednatel | ing. Vítězslav Jurášek |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2012 do 24.11.2015 |
Adresa | Budovatelů 15, Krnov |
jednatel | ing. Ivo Lustig |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1992 do 12.4.2012 |
Adresa | Puškinova 40, Krnov |
jednatel | ing. Vítězslav Juráček |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.1993 do 12.4.2012 |
Adresa | Budovatelů 15, Krnov |
jednatel | ing. Miroslav Mohyla |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1992 do 2.2.1993 |
Adresa | Petrovická 25, Krnov |
IČO: | 47150793 |
---|---|
Firma: | Společnost pro UP, s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Krnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 7. 1992 |
Sídlo: | Ve Vrbině 592/1, Krnov 79401 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |