Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. (45768480) je Spolek. Sídlí na adrese Technická 1902/2, 16000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3462 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45768480 | |
Jméno: | Společnost pro radioelektronické inženýrství | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Technická 1902/2, Praha 16000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda Představenstva | doc. Ing. Jiří Petržela Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | Urbánkova 785/12, 62400 Brno |
člen Představenstva | doc. Ing. Lucie Hudcová Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | Vodní 693, 66462 Hrušovany u Brna |
člen Představenstva | Ing. Miroslav Hagara Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | Saratovská 8 , Bratislava |
člen Představenstva | Ing. Pavel Hazdra Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | Politických vězňů 460/4, 25101 Říčany |
člen Představenstva | Ing. Michal Kubíček Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | Marie Kudeříkové 473/1, 56802 Svitavy |
Předseda | doc. Ing. Tomáš Götthans |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2019 do 7.12.2022 |
Adresa | Sušilova 774/11, 60200 Brno |
Předseda | Zbyněk Raida |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2017 do 9.7.2019 |
Adresa | Podbělová 2783/18, 62800 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 45768480 |
---|---|
Jméno: | Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 5. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Technická 1902/2, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 7. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 7. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miloš Mazánek CSc. |
---|
IČO: | 45768480 |
---|---|
Firma: | Společnost pro radioelektronické inženýrství, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 6. 1992 |
Sídlo: | Technická 1902/2, Praha 16000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |