Společnost přátel žehu z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost přátel žehu z.s. (00442941) je Spolek. Sídlí na adrese Revoluční 1546/24, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Společnost přátel žehu z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společnost přátel žehu z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost přátel žehu z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 626 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00442941 | |
Jméno: | Společnost přátel žehu | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1546/24, Praha 11000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | PhDr. Ivan Duškov |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2023 |
Adresa | Revoluční 1546/24, 11000 Praha |
místopředsedkyně Výboru SPŽ | Mgr. Blanka Vyhnalíková |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 8.7.2023 |
Adresa | Vrchlického 2473, 58001 Havlíčkův Brod |
člen Výboru SPŽ | Emil Macura |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 8.7.2023 |
Adresa | Broučkova 292, 76001 Zlín |
člen Výboru SPŽ | MUDr. Marta Kabrdová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 8.7.2023 |
Adresa | Sídliště Pražská 2897, 58001 Havlíčkův Brod |
ústřední tajemník SPŽ | Mgr. Stanislav Motyčka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 8.7.2023 |
Adresa | Revoluční 1546/24, 11000 Praha |
člen Výboru SPŽ | Pavel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 8.7.2023 |
Adresa | Poštovní 489/2, 31200 Plzeň |
člen výboru | Josef Přenosil |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2020 do 8.7.2023 |
Adresa | Sázavská 922, 58291 Světlá nad Sázavou |
člen výboru | JUDr. Jaroslav Macenauer |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2022 do 8.7.2023 |
Adresa | Šromova 865/14, 19800 Praha |
místopředseda Výboru SPŽ | Jan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2019 do 8.7.2023 |
Adresa | Sokolovská 1318/13, 26601 Beroun |
předseda SPŽ | PhDr. Ivan Duškov |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2019 do 8.7.2023 |
Adresa | Revoluční 1546/24, 11000 Praha |
člen Výboru SPŽ | Václav Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2018 do 8.7.2023 |
Adresa | 105, 44001 Peruc |
člen Výboru SPŽ | František Bíba |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 22.7.2022 |
Adresa | Sokolovská 1117, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen Výboru SPŽ | JUDr. Jaroslav Jenerál |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2020 do 12.3.2021 |
Adresa | Slancova 1257/12, 18200 Praha |
člen Výboru SPŽ | Ing. Bohumír Caletka |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 13.7.2020 |
Adresa | Ječná 858/1, 50003 Hradec Králové |
předseda SPŽ | PhDr. Ivan Duškov |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 do 26.6.2019 |
Adresa | Bajgarova 1214, 19800 Praha |
místopředseda Výboru SPŽ | JUDr. Zdeněk Sovák |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | Čechova 293/24, 17000 Praha |
člen Výboru SPŽ | Jan Sedláček |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 29.5.2019 |
Adresa | Sokolovská 1318/13, 26601 Beroun |
člen Výboru SPŽ | Vladimír Lážnovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2018 do 29.5.2019 |
Adresa | Sukova 1609, 43201 Kadaň |
člen Výboru SPŽ | Vladimír Lážnovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 5.9.2018 |
Adresa | Šaldova 199, 27203 Kladno |
člen Výboru SPŽ | Vladimír Lážnovský |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 5.9.2018 |
Adresa | Šaldova 199, 27203 Kladno |
člen Výboru SPŽ | Václav Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | Středohor 371, 44001 Dobroměřice |
člen Výboru SPŽ | Václav Imbr |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 25.5.2018 |
Adresa | Středohor 371, 44001 Dobroměřice |
předseda Výboru SPŽ | Jan Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 24.8.2016 |
Adresa | Jurkovičova 558/19, 63800 Brno |
předseda Výboru SPŽ | Jan Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 do 24.8.2016 |
Adresa | Jurkovičova 558/19, 63800 Brno |
IČO: | 00442941 |
---|---|
Firma: | Společnost přátel žehu z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 31. 12. 1976 |
Sídlo: | Revoluční 1546/24, Praha 11000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |