Společnost Jana Zrzavého, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost Jana Zrzavého, z. s. (46485252) je Spolek. Sídlí na adrese Nám. Jana Zrzavého 13, 58266 Krucemburk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Společnost Jana Zrzavého, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společnost Jana Zrzavého, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost Jana Zrzavého, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9274 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46485252 | |
Jméno: | Společnost Jana Zrzavého, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk 58266, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen | Ing. Petr Měřínský |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 |
Adresa | Rozmarýnova 448, 54102 Trutnov |
člen | Jiří Zrzavý |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 |
Adresa | Mikuláše Střely 84, 58266 Krucemburk |
člen | Miloslava Michalová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 |
Adresa | U Taferny 240/2, 59102 Žďár nad Sázavou |
místopředsedkyně | Mgr. Marta Rejšková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 |
Adresa | Košinovská 334, 58266 Krucemburk |
předsedkyně | PaedDr. Jitka Měřinská |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 |
Adresa | Milénova 134/10, 63800 Brno |
členka | Bohumila Sarnová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2024 |
Adresa | Příční 4105/8, 58601 Jihlava |
hospodář | Mgr. Dagmar Losenická |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Školní 378, 58266 Krucemburk |
člen | Mgr. Dagmar Losenická |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 24.2.2023 |
Adresa | Školní 378, 58266 Krucemburk |
člen - hospodář | Marie Šillerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2015 do 24.2.2023 |
Adresa | 52, 58263 Krucemburk |
IČO: | 46485252 |
---|---|
Firma: | Společnost Jana Zrzavého, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Havlíčkův Brod |
Základní územní jednotka: | Krucemburk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 16. 10. 1993 |
Sídlo: | Nám. Jana Zrzavého 13, Krucemburk 58266 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |