Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. (45786534) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Počátecká 582/9, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 1993 Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 17144 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45786534 | |
Jméno: | Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.1.1993 |
Zapsána dne: | 29.1.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.8.2017 | |
Valná hromada schvaluje nové úplné znění společenské smlouvy v tomto znění (příloha) | 14.8.2017 | |
Uzavření spol.smlouvy 11.1.1993 | 29.1.1993 |
Základní kapitál | 728 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Počátecká 582/9, Praha 14000, Česká republika | 29.1.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nájem a pronájem bytů a nebytových prostor | 25.10.1994 |
vlastní zajišťování a uspokojování bytových potřeb společní- ků a s tím spojených služeb v domě č. 582, Počátecká ul. , Praha 4 - Michle, nájem bytů. | 7.1.1994 - 25.10.1994 |
Vlastní zajišťování a uspokojování bytových potřeb společníků a s tím spojených služeb v domě č.582,Počátecká ul.,Praha 4 - Michle,což není podnikatelská činnost. | 29.1.1993 - 7.1.1994 |
jednatel | JUDr. Jiří Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2016 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Kylar |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2020 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jan Kylar |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2016 do 25.4.2020 |
Adresa | Brunclíkova 1722/19, 16200 Praha |
jednatel | Karel Filip |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2006 do 23.8.2016 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jana Michalová |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2013 do 23.8.2016 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | Ing. Jana Michalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1997 do 30.5.2013 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | ing. Josef Holán |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1997 do 11.1.2011 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
Jednatel | Ing. Libuše Beránková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1993 do 3.1.2008 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
jednatel | Miloslav Müller |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.1997 do 27.4.2006 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
Jednatel | Ing. Ivo Michal |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.1993 do 1.9.1997 |
Adresa | Počátecká 582/9, 14000 Praha |
IČO: | 45786534 |
---|---|
Firma: | Společnost domu č.582,Počátecká ul.,Praha 4-Michle,spol.s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 1. 1993 |
Sídlo: | Počátecká 582/9, Praha 14000 |
---|
Developerská činnost |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |