Společná úspora - nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společná úspora - nadační fond (28650654) je Nadační fond. Sídlí na adrese Velká 200/18, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 2. 2011 Společná úspora - nadační fond má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společná úspora - nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společná úspora - nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 298 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28650654 | |
Jméno: | Společná úspora - nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 25.2.2011 |
Zapsána dne: | 25.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Velká 200/18, Ostrava 70200, Česká republika | 25.2.2011 |
---|
předseda správní rady | Radovan Hasala |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 |
Adresa | Rybná 716/24, 11000 Praha |
člen správní rady | Hana Hasalová |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 |
Adresa | Slezská 4771, 76005 Zlín |
člen správní rady | Martin Čech |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2016 |
Adresa | Dukelská 305, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
člen správní rady | Miroslav Balnar |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2021 |
Adresa | Vratimovská 425, 73932 Vratimov |
člen správní rady | Miroslav Balnar |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2014 do 26.2.2021 |
Adresa | Nálepkovo náměstí 929/14, 70800 Ostrava |
předseda správní rady | Radovan Hasala |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 20.11.2020 |
Adresa | Lužická 500/11, 70030 Ostrava |
člen správní rady | Martin Čech |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 20.5.2016 |
Adresa | Dukelská 305, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
člen správní rady | Martin Čech |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 20.5.2016 |
Adresa | Dukelská 305, 73923 Stará Ves nad Ondřejnicí |
člen správní rady | Hana Hasalová |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 18.10.2015 |
Adresa | Slezská 4771, 76005 Zlín |
člen správní rady | Miroslav Balnar |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 6.8.2014 |
Adresa | Mitušova 946/19, 70030 Ostrava |
předseda správní rady | Radovan Hasala |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2011 do 25.7.2014 |
Adresa | Lužická 500/11, 70030 Ostrava |
IČO: | 28650654 |
---|---|
Firma: | Společná úspora - nadační fond |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 2. 2011 |
Sídlo: | Velká 200/18, Ostrava 70200 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |