Společenství Zelenečská 516-520 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Zelenečská 516-520 (24156582) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zelenečská 518/42, 19800 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 2011 Společenství Zelenečská 516-520 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Zelenečská 516-520 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Zelenečská 516-520 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 30. 9. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 12955 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24156582 | |
Jméno: | Společenství Zelenečská 516-520 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.9.2011 |
Zapsána dne: | 30.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelenečská 518/42, Praha 19800, Česká republika | 9.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Zelenečská 518/42, Praha 19800, Česká republika | 30.9.2011 - 9.1.2018 |
člen výboru | Mgr. Jaroslav Růžička |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2022 |
Adresa | Zelenečská 518/42, 19800 Praha |
místopředseda výbru | Jan Hrubant |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2024 |
Adresa | Zelenečská 517/40, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Gabriela Roubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2022 do 18.7.2024 |
Adresa | Zelenečská 519/44, 19800 Praha |
předsedkyně výboru | Ing. Gabriela Roubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 12.1.2022 |
Adresa | Zelenečská 519/44, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Jan Hrubant |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 12.1.2022 |
Adresa | Zelenečská 517/40, 19800 Praha |
předseda výboru | Jan Hrubant |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 16.4.2019 |
Adresa | Zelenečská 517/40, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Gabriela Roubíčková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 16.4.2019 |
Adresa | Zelenečská 519/44, 19800 Praha |
člen výboru | Martina Zelenková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2018 do 5.5.2018 |
Adresa | Zelenečská 520/46, 19800 Praha |
předseda výboru | Martina Zelenková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2011 do 9.1.2018 |
Adresa | Zelenečská 520/46, 19800 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Zuzana Sedláčková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2011 do 9.1.2018 |
Adresa | Zelenečská 517/40, 19800 Praha |
člen výboru | Michaela Pudilová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2011 do 9.1.2018 |
Adresa | Zelenečská 517/40, 19800 Praha |
IČO: | 24156582 |
---|---|
Firma: | Společenství Zelenečská 516-520 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 9. 2011 |
Sídlo: | Zelenečská 518/42, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |