Společenství Za Pohořelcem 47/7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství Za Pohořelcem 47/7 (28193369) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Za Pohořelcem 47/7, 16900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 2007 Společenství Za Pohořelcem 47/7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství Za Pohořelcem 47/7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství Za Pohořelcem 47/7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8324 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28193369 | |
Jméno: | Společenství Za Pohořelcem 47/7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 18.12.2007 |
Zapsána dne: | 18.12.2007 | |
Orgány společenství: Shromáždění Výbor | 18.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Za Pohořelcem 47/7, Praha 6 16900, Česká republika | 18.12.2007 |
---|
člen výboru | Kateřina Sequensová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, 16900 Praha |
místopředseda výboru | František Glanc |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, 16900 Praha |
předseda výboru | Stanislav Vítek |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, 16900 Praha |
místopředseda výboru | Jaroslav Onderka |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 do 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, Praha 6 |
člen výboru | Ing. Irena Knobová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 do 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, Praha 6 |
předseda výboru | Petr Tamchyna |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2007 do 24.12.2016 |
Adresa | Za Pohořelcem 47/7, Praha 6 |
IČO: | 28193369 |
---|---|
Firma: | Společenství Za Pohořelcem 47/7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 12. 2007 |
Sídlo: | Za Pohořelcem 47/7, Praha 16900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |