Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 (28581636) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Žoluděvova 1812/7, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 2009 Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 4. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6517 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28581636 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.4.2009 |
Zapsána dne: | 15.4.2009 | |
Den vzniku společenství: 23.1.2009 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 15.4.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žoluděvova 1812/7, Ostrava 70030, Česká republika | 15.4.2009 |
---|
člen výboru | Helga Neubertová |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2022 |
Adresa | Odborářská 675/68, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Radan Kiš |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Žoluděvova 1812/7, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Libor Bahník |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 |
Adresa | Žoluděvova 1812/7, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Libor Bahník |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 15.3.2023 |
Adresa | Žoluděvova 1812/7, Ostrava |
místopředseda výboru | Radan Kiš |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 29.12.2022 |
Adresa | Žoluděvova 1812/7, Ostrava |
člen výboru | Helga Neubertová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 27.12.2022 |
Adresa | Žoluděvova 1812/7, Ostrava |
IČO: | 28581636 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Žoluděvova 1812/7 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 4. 2009 |
Sídlo: | Žoluděvova 1812/7, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |