Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 (26258536) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 9. 2001 Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 9. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 763 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26258536 | |
Jméno: | Společenství Znojmo,Na Bojišti 683/1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.9.2001 |
Zapsána dne: | 8.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Bojišti 683/1, Znojmo 66902, Česká republika | 12.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Na Bojišti 1,čp.683, Znojmo 66902, Česká republika | 8.9.2001 - 12.11.2015 |
Místopředseda výboru | Ilona Apltauerová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 |
Adresa | 226, 67133 Mikulovice |
Člen výboru | Božena Mutlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
Předseda výboru | Jana Lendlerová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2022 |
Adresa | Fráni Kopečka 805/18, 66902 Znojmo |
člen výboru | Božena Mutlová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 do 15.7.2022 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Pavel Šic |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 do 15.7.2022 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Irena Kollnerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2022 do 15.7.2022 |
Adresa | 116, 66902 Havraníky |
předseda výboru | Irena Kollnerová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2020 do 22.4.2022 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Božena Mutlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.11.2020 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Pavel Šic |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.11.2020 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
předseda výboru | Irena Kollnerová |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2015 do 17.11.2020 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, 66902 Znojmo |
člen výboru | Božena Mutlová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2005 do 12.11.2015 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
člen výboru | Pavel Šic |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2005 do 12.11.2015 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
předseda výboru | Jiří Maršalík |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2005 do 12.11.2015 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
Člen | Božena Mutlová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2001 do 16.7.2005 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
Člen | Marek Kolman |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2001 do 27.5.2005 |
Adresa | Sokolovská 1, Znojmo |
předseda výboru | Veronika Grajová |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2003 do 30.3.2005 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
Předseda | Jan Vlna |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2001 do 16.4.2003 |
Adresa | Na Bojišti 683/1, Znojmo |
IČO: | 26258536 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Znojmo,Na Bojišti 683/1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 9. 2001 |
Sídlo: | Na Bojišti 683/1, Znojmo 66902 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |