Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem (28667093) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 2008 Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 6. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4383 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28667093 | |
Jméno: | Společenství Železná 378 a 379, Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.6.2008 |
Zapsána dne: | 30.6.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Železná 378, Ústí nad Labem - Neštěmice 40331, Česká republika | 30.6.2008 |
---|
Předseda výboru | Alena Bičišťová |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2023 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Renata Bernášková |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2023 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Petr Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2023 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Alena Bičišťová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 do 8.7.2023 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Místopředseda výboru | Jarmila Michňová |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 do 8.7.2023 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Eduard Hönl |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2018 do 8.7.2023 |
Adresa | Železná 379, 40331 Ústí nad Labem |
Člen | Jarmila Michňová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen | Eduard Hönl |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 379, 40331 Ústí nad Labem |
Předseda | Alena Bičišťová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Předseda | Alena Bičišťová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen | Jarmila Michňová |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen | Eduard Hönl |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2013 do 20.10.2018 |
Adresa | Železná 379, 40331 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Oldřiška Hetzerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 10.9.2013 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Eduard Hönl |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 10.9.2013 |
Adresa | Železná 379, 40331 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Jarmila Michňová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 10.9.2013 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
Předseda výboru | Alena Bičišťová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2008 do 10.9.2013 |
Adresa | Železná 378, 40331 Ústí nad Labem |
IČO: | 28667093 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Železná 378 a 379, Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Neštěmice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 6. 2008 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |