Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 (28511239) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zelenečská 103/11, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 1. 2009 Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9748 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28511239 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek U topolů | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.1.2009 |
Zapsána dne: | 7.1.2009 | |
Datum vzniku SVJ: 26.11.2008 | 7.1.2009 - 6.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zelenečská 103/11, Praha 9 19800, Česká republika | 7.1.2009 |
---|
člen výboru | Kateřina Končalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 |
Adresa | Levského 3221/1, 14300 Praha |
Místopředseda výboru | David Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 |
Adresa | Jugoslávských partyzánů 955/46, 16000 Praha |
předseda | Jaroslava Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2016 |
Adresa | Zelenečská 103/11, 19800 Praha |
předseda výboru | Jaroslava Slavíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2009 do 6.12.2016 |
Adresa | Zelenečská 103/11, 19800 Praha 9 |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Froněk |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2009 do 26.6.2013 |
Adresa | Zelenečská 105/15, 19800 Praha 9 |
člen výboru | Magdalena Bílková |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2009 do 26.6.2013 |
Adresa | Zelenečská 104/13, 19800 Praha 9 |
IČO: | 28511239 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Zelenečská 103, 104, 105, Praha 9 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 1. 2009 |
Sídlo: | Zelenečská 103/11, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |