Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 (25888897) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zdeňka Vavříka 1593/1, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 2001 Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 15. 9. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25888897 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.9.2001 |
Zapsána dne: | 15.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Zd. Vavříka , Ostrava - Bělský les 70030, neuveden | 15.9.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Zdeňka Vavříka 1593/1, Ostrava 70030, Česká republika | 11.2.2017 |
Adresa: | ul. Zd. Vavříka 1593/1, Ostrava - Bělský les 70030, Česká republika | 15.9.2001 - 11.2.2017 |
místopředseda výboru | Milan Bahr |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 |
Adresa | Zdeňka Vavříka 1593/1, 70030 Ostrava |
člen výboru | Radim Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 |
Adresa | Zdeňka Vavříka 1593/1, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Božena Barčiková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2017 |
Adresa | Zdeňka Vavříka 1593/1, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Božena Barčiková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2001 do 11.2.2017 |
Adresa | Zd. Vavříka 1593/1, Ostrava - Bělský les |
člen výboru | Radim Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2001 do 11.2.2017 |
Adresa | Zd. Vavříka 1593/1, Ostrava - Bělský les |
místopředseda výboru | Milan Bahr |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2006 do 11.2.2017 |
Adresa | Zd. Vavříka 1593//1, Ostrava-Bělský Les |
místopředseda výboru | Ing. Roman Krmela |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2001 do 5.7.2006 |
Adresa | Zd. Vavříka 1021/1, Ostrava - Bělský les |
IČO: | 25888897 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Zd. Vavříka 1593/1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 9. 2001 |
Sídlo: | Zdeňka Vavříka 1593/1, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |