Společenství vlastníků Závodní 31 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Závodní 31 (27834506) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Závodní 928/31, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2008 Společenství vlastníků Závodní 31 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Závodní 31 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Závodní 31 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 5. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6076 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27834506 | |
Jméno: | Společenství pro dům Závodní 31 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2008 |
Zapsána dne: | 5.3.2008 | |
Den vzniku společenství: 9.11.2007 | 5.3.2008 - 16.11.2017 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 5.3.2008 - 1.4.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Závodní 928/31, Ostrava 70030, Česká republika | 16.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Závodní 928/31, Ostrava 70030, Česká republika | 5.3.2008 - 16.11.2017 |
předseda výboru | Ingrid Bialy Murinová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | František Orechovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
člen výboru | Radka Obracaníková |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Ingrid Bialy Murinová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2023 do 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | František Orechovský |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2023 do 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
člen výboru | Radka Obracaníková |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2023 do 31.1.2024 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | David Šedlbauer |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2023 do 22.11.2023 |
Adresa | Závoří 3021/21, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | František Orechovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2017 do 22.11.2023 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Jana Zdráhalová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2017 do 22.11.2023 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | David Šedlbauer |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2020 do 4.11.2023 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | RNDr. Tereza Volná |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2020 do 8.9.2020 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Jakub Obracaník |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2017 do 1.4.2020 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Jana Zdráhalová |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 16.11.2017 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Jakub Obracaník |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2011 do 16.11.2017 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Beroušek |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 16.11.2017 |
Adresa | Na Farském 1033/53, 72000 Ostrava |
místopředseda výboru | Jiří Beroušek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 13.5.2016 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Kamil Janásek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2008 do 12.5.2011 |
Adresa | Závodní 928/31, 70030 Ostrava |
IČO: | 27834506 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Závodní 31 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2008 |
Sídlo: | Závodní 928/31, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |