Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 (28535880) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Záveská 1516/1b, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2009 Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 24. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9963 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28535880 | |
Jméno: | Společenství Záveská 1516, Praha 10 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.3.2009 |
Zapsána dne: | 24.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záveská 1516/1b, Praha 10 10200, Česká republika | 24.3.2009 |
---|
předseda společenství | Tomáš Koucký |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2021 |
Adresa | Záveská 1516/1b, 10200 Praha |
pověřený vlastník | Tomáš Koucký |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2014 do 20.8.2021 |
Adresa | Záveská 1516/1b, 10200 Praha |
předseda výboru | Markéta Příbrská |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2009 do 21.2.2014 |
Adresa | Ke Skalkám 3081/60, 10600 Praha 10 |
místopředseda výboru | Tomáš Koucký |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2009 do 21.2.2014 |
Adresa | Jažlovická 1768/42, 14900 Praha 4 |
člen výboru | Mgr. Roman Mužík |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2013 do 21.2.2014 |
Adresa | Žižkova 844, 47301 Nový Bor |
člen výboru | Mgr. Roman Mužík |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2009 do 6.10.2013 |
Adresa | Žižkova 844, 47301 Arnultovice |
IČO: | 28535880 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Záveská 1516, Praha 10 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 3. 2009 |
Sídlo: | Záveská 1516/1, Praha 10200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |