Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 (11926589) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 246, 69649 Žádovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 2021 Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13955 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11926589 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.10.2021 |
Zapsána dne: | 11.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 246, Žádovice 69649, Česká republika | 11.10.2021 |
---|
PŘEDSEDA VÝBORU | Dagmar Sedlářová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
MÍSTOPŘEDSEDA VÝBORU | Zdeňka Hanousková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
ČLEN VÝBORU | Petr Sukop |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
ČLEN VÝBORU | Martin Stanovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2024 |
Adresa | Mezivodí 2101/36, 69701 Kyjov |
ČLEN VÝBORU | Martin Stanovský |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2023 do 31.1.2024 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
předseda výboru | Martin Stanovský |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2021 do 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
místopředseda výboru | Dagmar Sedlářová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2021 do 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
člen výboru | Zdeňka Hanousková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2021 do 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
člen výboru | Drahomíra Sukopová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2021 do 16.11.2023 |
Adresa | 246, 69649 Žádovice |
IČO: | 11926589 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Žádovice 246, PSČ 696 49 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Žádovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 10. 2021 |
Sídlo: | 246, Žádovice 69649 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |