Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc (26801752) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 4. 2003 Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2962 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26801752 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů Wolkerova 700 / 54 Olomouc, PSČ: 779 00 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.4.2003 |
Zapsána dne: | 25.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 25.4.2003 - 6.2.2017 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 25.4.2003 - 6.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wolkerova 700/54, Olomouc 77900, Česká republika | 4.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Wolkerova 700 / 54, Olomouc 77900, Česká republika | 25.4.2003 - 4.11.2016 |
místopředseda výboru společenství vlastníků | Ing. Milan Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
člen výboru společenství vlastníků | Mgr. Jitka Podivínská |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru společenství vlastníků | Mgr. Jiří Borik |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru společenství vlastníků | Milan Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2017 do 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
člen výboru společenství vlastníků | Mgr. Jitka Podivínská |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2017 do 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru společenství vlastníků | Mgr. Jiří Borik |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2017 do 23.8.2022 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Mgr. Jiří Borik |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Zbyněk Klapil |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Horní lán 1327/6A, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Jitka Podivínská |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Zbyněk Klapil |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Horní lán 1327/6A, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Jitka Podivínská |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Mgr. Jiří Borik |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2015 do 6.2.2017 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Mgr. Jiří Borik |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Zbyněk Klapil |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
člen výboru | Mgr. Jitka Podivínská |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2011 do 29.10.2015 |
Adresa | Wolkerova 700/54, 77900 Olomouc |
předseda výboru | Ing. Theodor Boháč |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 4.5.2011 |
Adresa | Wolkerova 54, 77900 Olomouc |
místopředseda výboru | Ing. Miroslav Hojník |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 4.5.2011 |
Adresa | Wolkerova 54, 77900 Olomouc |
člen výboru | MUDr. Milka Zaťurová |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2008 do 4.5.2011 |
Adresa | Mošnerova 12, 77900 Olomouc |
člen výboru | MUDr. Milka Zaťurová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 12.7.2008 |
Adresa | Mošnerova 12, 77900 Olomouc |
předseda výboru | MUDr. Eduard Lindner |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 6.8.2005 |
Adresa | Wolkerova 54, Olomouc |
místopředseda výboru | Ludmila Vlachová |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 6.8.2005 |
Adresa | Wolkerova 54, Olomouc |
člen výboru | ing. Milan Vyskočil |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2003 do 6.8.2005 |
Adresa | Wolkerova 54, Olomouc |
IČO: | 26801752 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Wolkerova 700/54, Olomouc |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 4. 2003 |
Sídlo: | Wolkerova 700/54, Olomouc 77900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |