Společenství vlastníků Výškovická 428/159 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Výškovická 428/159 (25887360) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Výškovická 428/159, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 8. 2001 Společenství vlastníků Výškovická 428/159 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Výškovická 428/159 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Výškovická 428/159 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 745 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25887360 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Výškovická 428/159 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.8.2001 |
Zapsána dne: | 31.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Výškovická , Ostrava-Výškovice 70030, neuveden | 31.8.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Výškovická 428/159, Ostrava 70030, Česká republika | 25.5.2015 |
Adresa: | ul. Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice 70030, neuveden | 31.8.2001 - 25.5.2015 |
Adresa: | ul. Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice 70030, Česká republika | 31.8.2001 - 25.5.2015 |
člen výboru | Lubomír Kozar |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
člen výboru | Ing. Josef Salaj |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Vladislav Pravdík |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2020 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Vladislav Pravdík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 13.10.2020 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Lubomír Kozar |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 13.10.2020 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
člen výboru | Petra Sečková |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 do 13.10.2020 |
Adresa | Staňkova 230/20, 70030 Ostrava |
člen výboru | Petra Sečková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 14.9.2018 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
člen výboru | Petra Sečková |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2016 do 14.9.2018 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
člen výboru | Roman Motloch |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 1.9.2016 |
Adresa | 212, 73901 Baška |
člen výboru | Roman Motloch |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2016 do 1.9.2016 |
Adresa | 212, 73901 Baška |
člen výboru | Roman Motloch |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2015 do 19.8.2016 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Ing. Šárka Bartošová |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2007 do 12.6.2015 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava |
člen výboru | Marie Salajová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 12.6.2015 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Vladislav Pravdík |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2011 do 12.6.2015 |
Adresa | Výškovická 428/159, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Vladislav Pravdík |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2004 do 5.7.2011 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice |
člen výboru | Marie Salajová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2004 do 5.7.2011 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava |
místopředseda výboru | Silvie Kawková |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2006 do 10.8.2007 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava |
místopředseda výboru | Pavel Dziobek |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2004 do 5.8.2006 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava |
předseda výboru | Vladislav Pravdík |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2001 do 19.11.2004 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice |
místopředseda výboru | MVDr. Iveta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2002 do 19.11.2004 |
Adresa | Provaznická 961/47, Ostrava-Hrabůvka |
člen výboru | Mgr. Dagmar Motlochová |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.2002 do 19.11.2004 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice |
místopředseda výboru | Eva Papalová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2001 do 13.8.2002 |
Adresa | Výškovická 428/159, Ostrava-Výškovice |
člen výboru | MVDr. Iveta Janíková |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2001 do 13.8.2002 |
Adresa | Provaznická 961/47, Ostrava-Hrabůvka |
IČO: | 25887360 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Výškovická 428/159 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 8. 2001 |
Sídlo: | Výškovická 428/159, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |