Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary (75055252) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 2005 Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4255 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75055252 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.11.2005 |
Zapsána dne: | 1.11.2005 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství | 16.7.2015 - 31.5.2018 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství Kontrolní komise | 1.11.2005 - 16.7.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Východní 479/13, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 22.7.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Východní 479/13, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 1.11.2005 - 22.7.2015 |
Předseda výboru | Bedřich Zimmermann |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Milan Panocha |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
Člen výboru | Milan Panocha |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
Předseda výboru | Bedřich Zimmermann |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2018 do 15.2.2024 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Bedřich Zimmermann |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 31.5.2018 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Tomáš Volek |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 31.5.2018 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Milan Panocha |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2013 do 31.5.2018 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Zuzana Linhartová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 31.5.2018 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2015 do 31.5.2018 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 do 22.7.2015 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Zuzana Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2012 do 16.7.2015 |
Adresa | Dr. Engla 1061/6, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 16.7.2015 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jaroslav Koryta |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 26.3.2013 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ladislav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 26.3.2013 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Alena Kyselová |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 26.3.2013 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Josef Habart |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2010 do 9.11.2011 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Ladislav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2008 do 20.5.2010 |
Adresa | Ondřejská 113/40, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Jaroslav Koryta |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 20.5.2010 |
Adresa | Východní 480/15, 36001 Karlovy Vary |
místopředseda výboru | Josef Habart |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 20.5.2010 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Jan Dekan |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 20.5.2010 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
předseda výboru | Ladislav Hejný |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 5.4.2008 |
Adresa | Ondřejská 113/40, 36001 Karlovy Vary |
člen výboru | Milan Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2005 do 5.4.2008 |
Adresa | Východní 479/13, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 75055252 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Východní 13 a 15, Karlovy Vary |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 6. 2005 |
Sídlo: | Východní 479/13, Karlovy Vary 36001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |