Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem (25436571) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Všebořická 494/37, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 11. 2001 Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 865 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25436571 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Všebořická 37/ 494 Ústí nad Labem | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.11.2001 |
Zapsána dne: | 17.11.2001 | |
Den vzniku společenství 1.7.2000 | 17.11.2001 - 28.11.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Všebořická 494/37, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 28.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Všebořická 37/494, Ústí nad Labem , Česká republika | 17.11.2001 - 28.11.2016 |
člen výboru | Anna Filipcová |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2019 |
Adresa | Všebořická 494/37, 40001 Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ladislav Černík |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 20.12.2019 |
Adresa | Všebořická 494/37, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Anna Podhorská |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 20.12.2019 |
Adresa | Všebořická 494/37, 40001 Ústí nad Labem |
Předseda | Anna Filipcová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2016 do 20.12.2019 |
Adresa | Všebořická 494/37, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Anna Podhorská |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2001 do 28.11.2016 |
Adresa | Všebořická 37/494, Ústí nad Labem |
Člen výboru | Ladislav Černík |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2001 do 28.11.2016 |
Adresa | Všebořická 37/494, Ústí nad Labem |
Předseda | Anna Filipcová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2001 do 28.11.2016 |
Adresa | Všebořická 37/494, Ústí nad Labem |
IČO: | 25436571 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Všebořická 494 Ústí nad Labem |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17. 11. 2001 |
Sídlo: | Všebořická 494/37, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |