Společenství vlastníků Vrchlického 1633 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Vrchlického 1633 (28578767) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vrchlického 1633, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 2009 Společenství vlastníků Vrchlického 1633 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Vrchlického 1633 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Vrchlického 1633 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6491 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28578767 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Vrchlického 1633 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 24.3.2009 |
Zapsána dne: | 24.3.2009 | |
Den vzniku společenství: 16.10.2008 | 24.3.2009 - 2.7.2021 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 24.3.2009 - 2.7.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vrchlického 1633, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 5.10.2016 |
---|
předseda společenství vlastníků | Ing. Blanka Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2021 |
Adresa | Vrchlického 1633, 73801 Frýdek-Místek |
pověřený vlastník | František Petrovič |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2016 do 2.7.2021 |
Adresa | Ondrášova 1352, 73801 Frýdek-Místek |
pověřený vlastník | František Petrovič |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 30.12.2016 |
Adresa | Vrchlického 1633, 73801 Frýdek-Místek |
pověřený vlastník | František Petrovič |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 30.12.2016 |
Adresa | Vrchlického 1633, 73801 Frýdek-Místek |
pověřený vlastník | František Petrovič |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2009 do 5.10.2016 |
Adresa | Vrchlického 1633, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 28578767 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Vrchlického 1633 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 24. 3. 2009 |
Sídlo: | Vrchlického 1633, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |