Společenství vlastníků Vráž čp. 65 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Vráž čp. 65 (07834098) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 65, 39832 Vráž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 2. 2019 Společenství vlastníků Vráž čp. 65 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Vráž čp. 65 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Vráž čp. 65 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 15. 2. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5073 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07834098 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Vráž čp. 65 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.2.2019 |
Zapsána dne: | 15.2.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 65, Vráž 39832, Česká republika | 15.2.2019 |
---|
Předsedkyně výboru | Kamila Bartlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 7.6.2023 |
Adresa | 65, 39832 Vráž |
Místopředsedkyně výboru | Pavlína Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 7.6.2023 |
Adresa | 65, 39832 Vráž |
Člen výboru | Jaroslav Slavík |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2019 do 7.6.2023 |
Adresa | Hradišťská 2417, 39701 Písek |
IČO: | 07834098 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Vráž čp. 65 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Vráž |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 11. 2001 |
Sídlo: | 65, Vráž 39832 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |