Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 (25884115) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2001 Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 7. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 609 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25884115 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.8.2001 |
Zapsána dne: | 7.8.2001 | |
Orgány společenství. - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 5.6.2012 - 28.2.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Volgogradská 2456/32, Ostrava 70030, Česká republika | 2.2.2015 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Volgogradská 2456/32, Ostrava-Zábřeh 70030, Česká republika | 7.8.2001 - 2.2.2015 |
místopředseda výboru | Vladimír Balcárek |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
člen výboru | Goče Kočovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Šeříková 710/6, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Martina Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2021 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Manfred Syrek |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 5.11.2021 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Martina Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 5.11.2021 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
člen výboru | Vladimír Balcárek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2019 do 5.11.2021 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jana Tannenbergová |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2018 do 31.7.2019 |
Adresa | 420, 73911 Janovice |
člen výboru | Jana Tannenbergová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 31.8.2018 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jana Tannenbergová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 do 31.8.2018 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Martina Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Manfred Syrek |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
člen výboru | Jana Tannenbergová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2015 do 1.12.2016 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
pověřený vlastník | Roman Mončka |
---|---|
Ve funkci | od 5.6.2012 do 28.2.2015 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, 70030 Ostrava |
pověřený vlastník | Martina Ryšková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2009 do 5.6.2012 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, Ostrava 3 |
předseda výboru | Manfred Syrek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2005 do 8.9.2009 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, Ostrava 3 |
člen výboru | Ing. Martin Ščupák |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2005 do 8.9.2009 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, Ostrava 3 |
člen výboru | Mgr. Dagmar Čeplá |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2005 do 8.9.2009 |
Adresa | Volgograská 2456/32, Ostrava 3 |
Pověřený vlastník | Mgr. Dagmar Čeplá |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2003 do 19.4.2005 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, Ostrava |
Pověřený vlastník | Mgr. Radmila Hromádková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2001 do 24.12.2003 |
Adresa | Volgogradská 2456/32, Ostrava-Zábřeh |
IČO: | 25884115 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Volgogradská 2456/32 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 8. 2001 |
Sídlo: | Volgogradská 2456/32, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |