Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích (27269035) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vodní 1001/8, 41002 Lovosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 5. 2005 Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3352 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27269035 | |
Jméno: | Společenství pro dům Vodní 1001 v Lovosicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.5.2005 |
Zapsána dne: | 11.5.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vodní 1001/8, Lovosice 41002, Česká republika | 4.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vodní 1001/8, Lovosice 41002, Česká republika | 11.5.2005 - 4.12.2016 |
Předseda výboru | Lukáš Dlouhý |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2024 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Člen výboru | Petr Rozum |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Petr Wolf |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2022 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Předseda výboru | Bc Lenka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 do 4.1.2024 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Petr Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 do 12.3.2022 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Petr Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Člen výboru | Lenka Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Předseda výboru | Mgr. Miloslava Adamová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2016 do 27.1.2021 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda výboru | Mgr. Miloslava Adamová |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 27.2.2016 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Předseda výboru | Erika Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 27.2.2016 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Člen výboru | Petr Plíva |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2014 do 27.2.2016 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Člen výboru | Milan Jambor |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2010 do 22.1.2014 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda | Mgr. Miloslava Adamová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2006 do 17.6.2010 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Předseda | Erika Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 17.6.2010 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Člen | Miroslav Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 17.6.2010 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
Místopředseda | Ivana Lásková |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2005 do 2.6.2006 |
Adresa | Vodní 1001/8, 41002 Lovosice |
IČO: | 27269035 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Vodní 1001 v Lovosicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Lovosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 5. 2005 |
Sídlo: | Vodní 1001/8, Lovosice 41002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |