Společenství vlastníků Vestec 324 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Vestec 324 (26712440) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Suchých 324, 25250 Vestec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 8. 2002 Společenství vlastníků Vestec 324 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Vestec 324 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Vestec 324 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2529 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26712440 | |
Jméno: | Společenství Vestec 324 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.8.2002 |
Zapsána dne: | 2.8.2002 | |
den vzniku společenství 8.3.2002 | 2.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Suchých 324, Vestec 25250, Česká republika | 8.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Na Suchých 324, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy , Česká republika | 9.7.2003 - 8.4.2016 |
Adresa: | Na Suchých 324, Jesenice u Prahy 25242, Česká republika | 2.8.2002 - 9.7.2003 |
předseda výboru | Ing. Ladislav Kalina |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
místopředseda výboru | Ing. Lydie Janská |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
člen výboru | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
místopředseda | Ing. Lydie Janská |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
předseda výboru | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2016 do 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
člen výboru | Ing. Ladislav Kalina |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2022 do 15.8.2023 |
Adresa | Na Suchých 324, 25250 Vestec |
člen | Stanislava Světová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2002 do 21.2.2022 |
Adresa | Gorazdova 16, 12000 Praha 2 |
místopředseda | Ing. Lydie Janská |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2003 do 8.4.2016 |
Adresa | Na Suchých 324, 25242 Vestec |
předseda výboru | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 24.7.2014 do 8.4.2016 |
Adresa | Na Suchých 324, 25242 Vestec |
předseda výboru | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 24.7.2014 |
Adresa | Na Suchých 324, 25242 Vestec |
místopředseda | Lydie Janská |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2003 do 6.8.2003 |
Adresa | Vestec 324, 25242 Vestec |
předseda výboru | Ing. Bohumil Vaňous |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2002 do 9.7.2003 |
Adresa | Pejevové 3126/7, 14000 Praha 4 |
místopředseda | Lydie Čepová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2002 do 9.7.2003 |
Adresa | Vestec 324, 25242 Vestec |
IČO: | 26712440 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Vestec 324 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Vestec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 8. 2002 |
Sídlo: | Na Suchých 324, Vestec 25242 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |