Společenství vlastníků Veslařská 207 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Veslařská 207 (09771841) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Veslařská 546/207, 63700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2021 Společenství vlastníků Veslařská 207 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Veslařská 207 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Veslařská 207 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 13689 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09771841 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Veslařská 207 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.1.2021 |
Zapsána dne: | 1.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Veslařská 546/207, Brno 63700, Česká republika | 1.1.2021 |
---|
člen výboru | Bc. Věra Okruhlicová |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2023 |
Adresa | Veslařská 546/207, 63700 Brno |
předseda výboru | Ing. Matej Béreš |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 |
Adresa | Veslařská 546/207, 63700 Brno |
člen výboru | Ing. Jerguš Suja |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 |
Adresa | Veslařská 546/207, 63700 Brno |
člen výboru | Bc. Věra Okruhlicová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2021 do 13.4.2023 |
Adresa | Buzkova 1057/6, 61500 Brno |
předseda výboru | Michal Vrbka |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 30.11.2021 |
Adresa | Milady Horákové 329/24, 60200 Brno |
člen výboru | Miluše Vokálová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 30.11.2021 |
Adresa | Křídlovická 336/33, 60300 Brno |
člen výboru | Ing. Jana Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 do 30.11.2021 |
Adresa | Úvoz 525/21, 60200 Brno |
IČO: | 09771841 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Veslařská 207 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Jundrov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 1. 2021 |
Sídlo: | Veslařská 546/207, Brno 63700 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |