Společenství vlastníků Valtrovice 14 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Valtrovice 14 (26890861) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 14, 67128 Valtrovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 5. 2003 Společenství vlastníků Valtrovice 14 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Valtrovice 14 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Valtrovice 14 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26890861 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Valtrovice 14 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.5.2003 |
Zapsána dne: | 16.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 01.12.2002 | 16.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Valtrovice 67128, Česká republika | 15.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Lidická 4, Znojmo 66902, Česká republika | 16.5.2003 - 15.12.2014 |
předseda společenství vlastníků | Jana Merková |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2020 |
Adresa | 14, 67128 Valtrovice |
předseda společenství vlastníků | Jana Merková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2014 do 27.6.2020 |
Adresa | 14, 67128 Valtrovice |
pověřený vlastník | František Kalabus |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2003 do 15.12.2014 |
Adresa | 14, Valtrovice |
IČO: | 26890861 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Valtrovice 14 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Valtrovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 5. 2003 |
Sídlo: | 14, Valtrovice 67128 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |