Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 (27182304) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 2004 Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 11. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5128 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27182304 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek ul. Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.11.2004 |
Zapsána dne: | 4.11.2004 | |
den vzniku společenství: 13.5.2004 | 4.11.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 1 11000, Česká republika | 4.11.2004 |
---|
předseda | PhDr. Stanislav Mundil |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2022 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha |
člen | Ing. Pavel Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2022 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha |
člen | Ing. Josef Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2022 |
Adresa | Sportovní 1033, 25230 Řevnice |
člen | Stanislav Mundil |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 14.3.2022 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha |
člen | Ing. Pavel Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 14.3.2022 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha |
předseda | Václav Svěrák |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 do 14.3.2022 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, 11800 Praha |
člen výboru | Václav Svěrák |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2004 do 22.2.2017 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 1 |
člen výboru | Ondřej Tajovský |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2004 do 22.2.2017 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 1 |
předseda výboru | Jiřina Mundilová |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2004 do 22.2.2017 |
Adresa | Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 1 |
IČO: | 27182304 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Valdštejnské náměstí č.p. 18/5, Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 11. 2004 |
Sídlo: | Valdštejnské náměstí 18/5, Praha 11800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |