Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 (27147851) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Písečná 454/7, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2004 Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4805 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27147851 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek v domě Písečná 454/7, Praha 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.5.2004 |
Zapsána dne: | 29.5.2004 | |
den vzniku společenství: 1.12.2002 | 29.5.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Písečná 454/7, Praha 8 18200, Česká republika | 29.5.2004 |
---|
člen výboru | Jana Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2022 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha |
předseda výboru | RNDr. Eva Škobisová |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2022 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha |
člen výboru | Šárka Vacíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2023 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha |
člen výboru | Šárka Vacíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2010 do 10.3.2023 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | RNDr. Eva Škobisová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2007 do 3.12.2022 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Jana Řezníčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2010 do 31.10.2022 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Ladislav Gavula |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2007 do 5.5.2010 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Ludmila Teichmanová |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2007 do 5.5.2010 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
předseda výboru | Ing. Josef Ladra |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
člen výboru | Ing. Otakar Hrazdíra |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
člen výboru | RNDr. Eva Škobisová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2004 do 24.1.2007 |
Adresa | Písečná 454/7, 18200 Praha 8 |
IČO: | 27147851 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků v domě Písečná 454/7, Praha 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 5. 2004 |
Sídlo: | Písečná 454/7, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |