Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 (27649172) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2007 Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 3. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7396 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27649172 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 259 Betlémské náměstí 11 Praha 1 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.3.2007 |
Zapsána dne: | 5.3.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 11000, Česká republika | 30.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 11000, Česká republika | 5.3.2007 - 30.9.2016 |
předseda výboru | Ing. Marika Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2021 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha |
člen výboru | Ludvík Spanlang |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2021 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha |
člen výboru | Ing. Josef Straka |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2021 |
Adresa | Javorová 134, 25241 Dolní Břežany |
předseda výboru | Ing. Marika Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2010 do 6.11.2021 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ludvík Spanlang |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2013 do 6.11.2021 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha |
člen | Ing. Josef Straka |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2016 do 6.11.2021 |
Adresa | Augustinova 2082/23, 14800 Praha |
člen výboru | Ing. Waldemar Wanatowicz |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2010 do 30.9.2016 |
Adresa | Konviktská 298/10, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ing. arch. Radko Krása |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2010 do 9.7.2013 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha 1 |
předseda výboru | Ing. Marika Mocková |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2007 do 27.8.2010 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ing.arch. Radko Krása |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2007 do 27.8.2010 |
Adresa | Betlémské náměstí 259/11, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Ing. Waldemar Wanatowicz |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2008 do 27.8.2010 |
Adresa | Konviktská 298/10, 11000 Praha 1 |
člen výboru | Milan Šašek |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2007 do 25.10.2008 |
Adresa | Široká 25/6, Praha 1 |
IČO: | 27649172 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků v domě Betlémské náměstí 259/11, Praha 1 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 3. 2007 |
Sídlo: | Betlémské náměstí 259/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |