Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 (27842746) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Utvenkova 1675/4, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 5. 2008 Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 5. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 6155 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27842746 | |
Jméno: | Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.5.2008 |
Zapsána dne: | 3.5.2008 | |
Den vzniku společenství: 30.1.2008 | 3.5.2008 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 3.5.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Utvenkova 1675/4, Ostrava 70030, Česká republika | 16.11.2015 |
---|
předseda společenství vlastníků | Mgr. Dana Střítezská |
---|---|
Ve funkci | od 1.5.2021 |
Adresa | Obránců míru 844/17, 70300 Ostrava |
předseda společenství vlastníků | Zdeňka Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 do 1.5.2021 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, 70030 Ostrava |
člen výboru | Irena Macošková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 5.1.2019 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Krystyna Kubatá |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 5.1.2019 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, 70030 Ostrava |
předseda výboru | Zdeňka Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2015 do 5.1.2019 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, 70030 Ostrava |
místopředseda výboru | Krystýna Kubatá |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2008 do 16.11.2015 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, Ostrava |
člen výboru | Irena Macošková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2008 do 16.11.2015 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, Ostrava |
předseda výboru | Zdeňka Kleinová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2008 do 16.11.2015 |
Adresa | Utvenkova 1675/4, Ostrava |
IČO: | 27842746 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků Utvenkova 1675/4 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 5. 2008 |
Sídlo: | Utvenkova 1675/4, Ostrava 70030 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |